Hanes ariannol NORTH CESTRIAN GRAMMAR SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 525925
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019
Cyfanswm Incwm Gros £2.26m £2.29m £2.98m £805 £1
Cyfanswm gwariant £2.47m £4.51m £2.83m £29.25k £13.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £5.55k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £327.64k £315.40k £353.11k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.90m £1.97m £2.33m N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £2.22k £1.76k £579 N/A N/A
Incwm - Arall £25.06k £4.85k £284.35k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.47m £4.50m £2.47m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £9.62k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £8.74k £7.21k £11.21k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £345.74k N/A N/A