Hanes ariannol LIVERPOOL TALMUD TORAH SCHOOLS

Rhif yr elusen: 526172
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.68k £8.34k £16.82k £7.71k £15.67k
Cyfanswm gwariant £13.37k £9.76k £13.43k £11.06k £13.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A