Hanes ariannol AMY BEEVOR MEMORIAL EXHIBITION IN CONNEXION WITH CARLISLE AND COUNTY HIGH SCHOOL FOR GIRLS

Rhif yr elusen: 526848
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £137 £138 £159 £156 £165
Cyfanswm gwariant £136 £130 £159 £156 £165
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A