Hanes ariannol THE WAR MEMORIAL 1916 FOUNDATION

Rhif yr elusen: 528052
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £795 £857 £232 £74 £103
Cyfanswm gwariant £0 £0 £1.64k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A