Hanes ariannol ST AGNES P N E U SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 529217
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.46k | £224.75k | £225.28k | £256.01k | £128.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.73k | £221.71k | £235.35k | £271.16k | £142.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £76.92k | £37.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.