Hanes ariannol COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE ROCHDALE

Rhif yr elusen: 700561
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017
Cyfanswm Incwm Gros £546.02k £183.01k £357.98k £433.71k £419.41k
Cyfanswm gwariant £689.87k £241.81k £290.86k £486.60k £395.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £41.79k £220.86k £65
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £142.04k £0 £354.68k
Incwm o roddion a chymynroddion £55.03k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £486.47k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £243 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £4.28k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £637.93k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £24.93k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A