Hanes ariannol ULVERSTON MIND

Rhif yr elusen: 700735
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £27.45k £27.35k £45.68k £42.48k £26.59k
Cyfanswm gwariant £18.65k £22.21k £27.18k £28.20k £43.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A