Hanes ariannol UNITED KINGDOM MUSLIM KUMBHAR ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 701841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.86k £60.37k £139.98k £28.26k £31.20k
Cyfanswm gwariant £9.43k £12.16k £136.25k £30.60k £23.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £21.74k £11.80k N/A N/A