Hanes ariannol GREYSTONE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 701878
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £199.28k £207.36k £229.99k £229.99k £155.05k
Cyfanswm gwariant £200.43k £206.42k £248.35k £248.35k £146.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A