Hanes ariannol MELTON TIGERS SPORTS AND SOCIAL CLUB FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 701939
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88k | £1.68k | £1.61k | £1.36k | £961 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31k | £2.08k | £2.23k | £1.96k | £1.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.