Hanes ariannol STREETLY CHILDMINDERS GROUP

Rhif yr elusen: 702229
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £964 £904 £965 £844 £471
Cyfanswm gwariant £708 £684 £857 £757 £441
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A