Hanes ariannol THE MANCHESTER SURGICAL RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 702313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.35k £79.64k £28.26k £2.33k £12.28k
Cyfanswm gwariant £190.02k £59.29k £61.98k £120.60k £37.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A