Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST NICHOLAS CHURCH KEMERTON

Rhif yr elusen: 702605
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.78k £3.92k £2.24k £2.98k £727
Cyfanswm gwariant £1.95k £3.99k £130 £7.90k £22.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A