Hanes ariannol EAST CHESHIRE COMMUNITY TRANSPORT

Rhif yr elusen: 702629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £267.49k £293.58k £265.57k £396.40k £373.34k
Cyfanswm gwariant £264.94k £291.62k £259.94k £448.05k £395.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A