Hanes ariannol GROUNDWORK LEICESTER AND LEICESTERSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 703009
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.86m | £1.52m | £1.54m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21m | £2.16m | £1.50m | £1.56m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.62k | £4.08k | £15.84k | £1.19k | £864 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £380.97k | £109.85k | £145.76k | £105.58k | £69.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.71m | £1.33m | £1.40m | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.48k | £0 | £486 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.36k | £25.46k | £33.26k | £30.30k | £2.13k | |
|
Incwm - Arall | £7.20k | £5.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £2.07m | £1.26m | £1.29m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.05k | £30.28k | £21.11k | £23.73k | £17.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.