Hanes ariannol FRIENDS OF VANE ROAD SCHOOL

Rhif yr elusen: 703078
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £5.90k £7.77k £3.28k £25 £0
Cyfanswm gwariant £4.28k £10.04k £3.62k £4.17k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A