Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BRECON HOSPITAL

Rhif yr elusen: 703090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.29k £19.77k £19.47k £22.48k £28.03k
Cyfanswm gwariant £40.07k £14.44k £17.11k £267.88k £26.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A