Hanes ariannol SOUTH WALNEY COUNTY JUNIOR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 703094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.34k £38.76k £11.09k £7.89k £4.32k
Cyfanswm gwariant £7.65k £39.28k £4.05k £1.34k £31.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £960 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A