Hanes ariannol ELMTREE AND FAIRFIELD WI

Rhif yr elusen: 703180
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £4.74k £4.50k £4.26k £3.21k £3.83k
Cyfanswm gwariant £4.79k £4.32k £3.97k £4.26k £3.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A