Hanes ariannol THE HATFIELD BROAD OAK CHURCH WINDOWS APPEAL TRUST

Rhif yr elusen: 800405
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £1.99k £12 £17 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £4.79k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A