Hanes ariannol CALTHORPE PARK SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 800573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.55k £20.89k £4.97k £2.06k £1.53k
Cyfanswm gwariant £17.67k £7.79k £3.24k £34.14k £2.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A