Hanes ariannol SIKH SANGAT GURDWARA ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 800582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.93k £12.80k £20.29k £19.90k £20.61k
Cyfanswm gwariant £12.27k £10.57k £17.00k £14.94k £19.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A