ymddiriedolwyr ROSEACRE JUNIOR SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Garrett | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Kahwati | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Serena Williams | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Ventsislava Tsankova | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Isabel Bendelow | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
Litty Koshy | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
Amanda Smith | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Sandra Avison | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.