Hanes ariannol STOKE HILL PRE-SCHOOL GROUP

Rhif yr elusen: 800998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.77k £104.82k £147.78k £213.97k £312.88k
Cyfanswm gwariant £120.03k £116.82k £133.86k £211.97k £261.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £76.99k £79.80k £86.82k £94.73k