Hanes ariannol CHRISTIANS IN ENTERTAINMENT

Rhif yr elusen: 801327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.81k £23.73k £20.24k £19.95k £17.98k
Cyfanswm gwariant £11.19k £20.25k £24.11k £19.96k £14.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A