Hanes ariannol MELBOURN COMMUNITY SWIMMING POOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 801575
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £231.31k £55.08k £12.34k £0 £0
Cyfanswm gwariant £246.08k £74.33k £10.27k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A