Hanes ariannol MARTIN HOME SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 801947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.94k £19.61k £30.31k £21.32k £22.59k
Cyfanswm gwariant £5.49k £5.68k £30.00k £27.29k £13.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A