Ymddiriedolwyr THE MELDRETH PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 802278

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Collins | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Francesca Harris | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Kylie Burge | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julia Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Victoria Gregory | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sona Nogueira | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Shahla Ellson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Lianne Beer | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Helen Kirbyshire | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
KATHERINE SUZANNE SAMWAYS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.