Hanes ariannol BUCKINGHAMSHIRE BIRD CLUB

Rhif yr elusen: 802292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.49k £5.52k £5.56k £5.81k £5.71k
Cyfanswm gwariant £3.45k £2.50k £4.86k £8.48k £9.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A