Hanes ariannol THE ABBOTS RIPTON VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 802543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.81k £9.89k £19.79k £14.42k £21.23k
Cyfanswm gwariant £20.74k £23.01k £17.29k £15.80k £21.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.67k N/A N/A