Hanes ariannol MID-SUSSEX ZIPPER CLUB

Rhif yr elusen: 802831
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £5.04k £1.55k £3.04k £1.50k £618
Cyfanswm gwariant £686 £725 £4.61k £638 £3.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A