Hanes ariannol THE GOODMAN DERRICK CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 803011
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £280 £1.25k £3.30k £80 £2
Cyfanswm gwariant £550 £2.21k £237 £850 £904
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A