Hanes ariannol ORPHAN RELIEF FUND AND CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 803125
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/12/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £341.09k £538.49k £413.33k £82.05k £5.63k
Cyfanswm gwariant £295.57k £596.20k £413.33k £33.10k £22.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £538.49k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £568.36k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £2.74k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £850 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £25.11k N/A N/A N/A