Ymddiriedolwyr THE ISLE OF DOGS BANGLADESHI ASSOCIATION AND CULTURAL CENTRE
Rhif yr elusen: 803640

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFIQ HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
AKROM ULLAH | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
MD NASIR UDDIN | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
MOSTOFA SORWAR | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
NURUL ISLAM KAMALI | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
DELWAR HOSSAIN | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
THUHA MUSTAFA | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
RUSHAN ALI | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Nilifa Begum | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Romina Khatun | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
MATAB UDDIN | Ymddiriedolwr | 02 December 2012 |
|
|
||||
SHOMSU MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.