Hanes ariannol FAMILIES IN TOUCH (BRISTOL)

Rhif yr elusen: 900171
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £29.20k £27.94k £24.38k £17.52k £16.74k
Cyfanswm gwariant £19.90k £29.79k £30.84k £25.42k £16.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A