Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF HEATHERWOOD HOSPITAL

Rhif yr elusen: 900282
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019
Cyfanswm Incwm Gros £7.32k £7.81k £8.61k £9.43k £7.62k
Cyfanswm gwariant £7.84k £12.04k £47.30k £10.77k £22.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A