Ymddiriedolwyr PETHERTON ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 900637

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mick Connon | Cadeirydd | 10 October 2019 |
|
|
||||
Adam Dennington Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Crawford Gordon Murray | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Vivian Wiles | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Janet Sara East | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Angela Keating | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Derek Boles | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Christopher Latham | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Tom Davies | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ROYDON WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.