Hanes ariannol ST HUGH'S SCHOOL (CARSWELL) TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 309640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.20m £6.37m £6.63m £6.80m £7.41m
Cyfanswm gwariant £6.12m £6.22m £6.97m £7.05m £7.53m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £52.62k £91.66k £221.53k £240.63k £348.94k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.14m £6.06m £6.36m £6.51m £7.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £35.22k £130 £94 £49.53k £10.94k
Incwm - Arall £0 £224.54k £47.40k £0 £43.94k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.12m £6.20m £6.94m £7.02m £7.52m
Gwariant - Ar godi arian £0 £14.69k £38.46k £24.38k £17.94k
Gwariant - Llywodraethu £58.56k £46.69k £0 £80.00k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0