Hanes ariannol LE CORNU CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1088294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.99k £18.26k £17.46k £20.29k £21.69k
Cyfanswm gwariant £54.78k £56.47k £20.05k £76.99k £60.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A