Hanes ariannol REFURNISH DEVON

Rhif yr elusen: 1129455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.10m £686.74k £1.22m £1.19m £1.29m
Cyfanswm gwariant £1.05m £623.32k £1.10m £1.18m £1.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £45.40k £1.91k £106.89k £75.54k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.28k £256.36k £109.15k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £6.41k £0 £4.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £953.74k £1.09m £1.20m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.07m £45.16k £144.28k £75.74k £64.13k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £6.42k £11.23k
Incwm - Arall £31.98k £641.58k £119.02k £17.29k £11.38k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £620.17k £1.10m £1.18m £1.29m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.90k £3.15k £4.63k £3.98k £4.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.90k £3.15k £0 £0 £0