Hanes ariannol THE UNITED INDUSTRIOUS LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1040672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.01k £4.64k £4.37k £9.70k £5.25k
Cyfanswm gwariant £9.88k £845 £4.30k £3.70k £8.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A