Ymddiriedolwyr FELTON AND THIRSTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1053652

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Anne Thomas | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Althea Margaret Sowter | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Fiona Margaret Krzyzosiak | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Alison Jackson | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Suzanne Beddow | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.