ymddiriedolwyr SWINDON CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1061116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Crawley | Cadeirydd | 15 September 2016 |
|
|
||||
NINA CZAJKOWSKI | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Neil Steptoe | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Mubbisher Ahmad | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
Caroline Moore | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
Chris Sims | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.