Hanes ariannol THE ARBIB LUCAS CHARITY

Rhif yr elusen: 208666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.75k £18.66k £23.67k £24.08k £20.34k
Cyfanswm gwariant £53.04k £35.19k £45.74k £60.61k £72.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A