ymddiriedolwyr BAESH ALMSHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 209030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN CHARLES GOSSELIN TROWER | Cadeirydd | 15 July 2003 |
|
|||||||
Anthony Giles Richardson | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||||
Dr Tessa Meriel Dormon | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||||
Pamela Josephine Harris | Ymddiriedolwr | 17 October 2012 |
|
|
||||||
HENRY ALEXANDER FOWELL BUXTON | Ymddiriedolwr | 16 March 1998 |
|
|||||||
JONATHAN MARK PILKINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Andrew Martin Day | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.