ymddiriedolwyr ABBEYFIELD (EXMOUTH) SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 271317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDLEY STUART RITCHIE | Cadeirydd | 13 May 2014 |
|
|
||||
Vivien Bernice Anne Duval-Steer | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Rev ROBERT SELLERS | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Eileen Beech | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Francis Richard King Same | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
LYNNE MARY ELSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.