Dogfen lywodraethu MIDDLE EAST MEDIA
Rhif yr elusen: 271373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 APR 1976 AS AMENDED ON 27 AUG 1980 AS AMENDED ON 04 DEC 1982 AS AMENDED ON 17 APR 1993 AS AMENDED ON 20 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH MEDIA, INSPIRED BY THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH, PROMOTING HUMAN RIGHTS IN ALL OR ANY PART OF THE WORLD, IN PARTICULAR THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.