ymddiriedolwyr TEDDINGTON AND HAMPTON WICK VOLUNTARY CARE GROUP
Rhif yr elusen: 276809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Downer | Cadeirydd | 09 October 2021 |
|
|
||||
Nicola Jane Tivnen | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Phil Wardman | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Donald Mcintosh | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Michael John Hancock | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
MIRIAM CRISTINA ANDREWS | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Foster | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|||||
LINDA JEPHSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM SHORTELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.