ymddiriedolwyr RYE AND DISTRICT UNIT 466 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 299101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James David Sheppard | Cadeirydd | 27 October 2014 |
|
|
||||
Rev Paul John White LL.M. M.A | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Wendy Margaret Little | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Anthony Burke | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
PO SCC Philip John Whiteman | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CANON RICHARD ORCHARD | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
||||
SHANE REDMOND OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL WHITEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.