Dogfen lywodraethu Hixon-Stainton-Tanner Trust
Rhif yr elusen: 307322
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 APRIL 1963 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 SEPTEMBER 1963, 4TH DECEMBER 1995 AND 5TH FEBRUARY 1996. as amended on 19 Dec 2022 as amended on 24 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.